Reports for Andreas Richard Thuy
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Andreas Richard Thuy
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004882819, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SQUADRAT Architekten GmbH, in Zürich, CHE-380.620.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2018, Publ. 4216855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thuy, Andreas Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kramer, Johannes Sylvius, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stünzi, Michael Bodo, von Horgen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Willi, Fabian Benjamin, von Mels, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 4216855, Commercial Registry Office Zurich, (20)
SQUADRAT Architekten GmbH, in Zürich, CHE-380.620.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2015, Publ. 2228539).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stricker, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Kramer, Johannes Sylvius, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Konstanz (DE) , Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Stünzi, Michael Bodo, von Horgen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thuy, Andreas Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Willi, Fabian Benjamin, von Mels, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Mels, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 2228539, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ATELIER SQUADRAT GmbH, in Zürich, CHE-380.620.151, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 102 vom 28.05.2014, Publ. 1526201).
Statutenänderung:
10.06.2015.
Firma neu:
SQUADRAT Architekten GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stünzi, Michael Bodo, von Horgen, in Thalwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Thuy, Andreas Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Willi, Fabian Benjamin, von Mels, in Mels, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Kramer, Johannes Sylvius, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE) , Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stricker, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].