Reports for Susann Thoss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Susann Thoss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1359163, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft SLKK VERSICHERUNGEN, in Zürich, CHE-101.306.531, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2013, Publ. 991125).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Korner, Dr. Urs, von Willisau, in Willisau, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Gadient, Peter, von Landquart, in Chur, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: von Mastrils];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)];
Fischer, Katrin, von Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternostro, Brigitte, von Zürich, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Nicole, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Steiger, Mariette, von Büron, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1300251, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK, in Zürich, CHE-107.298.953, Genossenschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2011, Publ. 6337594).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gadient, Peter, von Landquart, in Chur, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Mastrils];
Friedländer, Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar ohne Zeichnungsberechtigung];
Korner, Dr. Urs, von Willisau, in Willisau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern];
Sieber, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE.308.775.052), in Bern, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-035.9.019.917-2)];
Fischer, Katrin, von Schaffhausen, in Opfikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Paternostro, Brigitte, von Zürich, in Bischofszell, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schönbächler, Nicole, von Einsiedeln, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor];
Steiger, Mariette, von Büron, in Kloten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 991125, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft SLKK VERSICHERUNGEN, in Zürich, CH-020.5.000.338-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2011, Publ. 6346476).
Statutenänderung:
25.05.2013. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Thoss, Susann, deutsche Staatsangehörige, in Rorbas, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Direktor [bisher: in Maur];
Sieber, Peter, von Reichenbach im Kandertal, in Kloten, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Thun].