Reports for Vincent Théodoloz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Vincent Théodoloz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004710331, Commercial Registry Office Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, à Riddes, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 79 du 25.04.2016, Publ. 2798297).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois.
Inscription ou modification de personne(s):
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, avec signature collective à trois];
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice, secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administratrice, secrétaire, avec signature collective à trois];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à Conthey, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: à Chamoson, administrateur, avec signature collective à trois].
Publication number: 1662879, Commercial Registry Office Valais, (621)
Pratique Vétérinaire Valesia SA, précédemment à Saint-Léonard, CHE-161.927.895, société anonyme (No. FOSC 176 du 12.09.2013, Publ. 1073891).
Statuts originaires:
22.08.2013.
Modification des statuts:
28.07.2014.
Nouveau siège:
Riddes.
Nouvelle adresse:
Route Cantonale 22, 1908 Riddes.
Nouveau capital-actions:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 131'600.00 [précédemment: CHF 100'000.00].
Nouvelles actions:
1'316 actions nominatives de CHF 100.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts. [précédemment: 1'000 actions nominatives à CHF 100.00 liées selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Balet, Lionel, de Saint-Léonard, à Sion, président, avec signature collective à trois [précédemment: président avec signature collective à deux];
Fournier, Lucien, de Veysonnaz, à Sion, administrateur, avec signature collective à trois [précédemment: administrateur et secrétaire avec signature collective à deux];
Théodoloz, Vincent, de Grône, à St-Pierre-de-Clages (Chamoson), administrateur, avec signature collective à trois;
Saillen, Caroline, de Dorénaz, à Fully, administratrice et secrétaire, avec signature collective à trois.