Reports for Manuela Theiler-Odermatt
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Manuela Theiler-Odermatt
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3257989, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
H. Theiler GmbH, in Arth, CHE-101.502.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, Publ. 2197947).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler-Odermatt, Manuela, von Dallenwil, in Arth, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Heinz, von Entlebuch, in Arth, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Theiler-Odermatt, Heinz, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 2197947, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Berichtigung des im SHAB Nr. 104 vom 3.6.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 2'770 vom 29.5.2015H. Theiler GmbH, in Arth, CHE-101.502.440, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2015, Publ. 2185095).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler-Odermatt, Manuela, von Dallenwil, in Goldau, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: Theiler, Manuela]. .