Reports for Frank ter Voorde
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Frank ter Voorde
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005502733, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ace Brokerage AG, in Zug, CHE-309.288.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 11.03.2021, Publ. 1005121192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ter Voorde, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kellermann, Jeffrey, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cattrini, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005301309, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Oils & Fats Packers International GmbH, bisher in Zug, CHE-323.621.143, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 151 vom 08.08.2017, Publ. 3684833).
Statutenänderung:
03.09.2021.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Hinterdorfstrasse 27A, 8597 Landschlacht.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Import, den Export, den Handel und die Vermittlung von Rohstoffen aller Art insbesondere von Ölen und Fetten, sowie die Übernahme von Vertretungen, Verkaufsrechten und Lizenzen von schweizerischen und ausländischen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Voorde, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Landschlacht (Münsterlingen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zug].
Publication number: HR02-1004820338, Commercial Registry Office Zug, (170)
Ace Brokerage AG, in Zug, CHE-309.288.151, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 28.10.2019, Publ. 1004746017).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Novaes França, Jéssica, von Alpthal, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ter Voorde, Frank, niederländischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.