Reports for Kirsti Irene Tavast
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kirsti Irene Tavast
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1745915, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ermatt AG, in Zürich, CHE-111.714.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 19.09.2008, S. 21, Publ. 4658354).
Statutenänderung:
12.09.2014.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Schaffhauserstrasse 97, 8152 Glattbrugg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hinnen, Werner, von Rümlang, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavast, Kirsti Irene, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3461068, Commercial Registry Office Berne, (36)
Remp Nippon AG, in Oberdiessbach, CH-035.3.029.325-9, Handel mit und Vertrieb und Unterhalt von Anlagen, Maschinen und Software im Bereich Robotik, Laborautomatisation usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2005, S. 3, Publ. 3012942).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pulfer, Stefan, von Rüeggisberg, in Trimstein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavast, Kirsti, finnische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2782240, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Maschinenfabrik Rieter AG, in Winterthur, CH-020.3.916.776-1, Betrieb einer Maschinenfabrik und Handelsunternehmung in Winterthur und an anderen Orten, Erwerb von und Handel mit Patenten, Muster- und Modellrechten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2004, S. 21, Publ. 2492020).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jakob, Kurt, von Winterthur, in Dinhard, mit Kollektivprokura zu zweien;
Tavast, Kirsti, finnische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Arzethauser, Martin, von Bilten, in Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Soland, Willy, von Reinach AG, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bauer, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Eggenwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Etzold, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keefer, Jacqueline, von Zürich, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Colle, Piergiacomo, von Schaffhausen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Gabriel, Marcel, von Grosswangen, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Minder, Peter, von Auswil, in Münchwilen TG, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sauter, Christian, von Flurlingen, in Flurlingen, mit Kollektivprokura zu zweien.