Reports for Stefan Pulfer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Stefan Pulfer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005113066, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Hoffmann Neopac AG, in Thun, CHE-109.624.377, Stiftung (SHAB Nr. 251 vom 30.12.2019, Publ. 1004794868).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber, Lilian, von Langnau im Emmental, in Oberdiessbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mauerhofer, Urs, von Trub, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Stefan, von Rüeggisberg, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Trimstein (Münsingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sommer, Janine, von Höchstetten, in Uttigen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli Huggenberger, Danielle, von Adlikon, in Feldbrunnen (Feldbrunnen-St. Niklaus), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurfluh, Hans Jörg, von Attinghausen, in Lyss, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004981277, Commercial Registry Office Berne, (36)
xWerk GmbH, in Muri bei Bern, CHE-112.185.119, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 91 vom 10.05.2012, S.0, Publ. 6673416).
Statutenänderung:
11.09.2020.
Sitz neu:
Kirchlindach.
Domizil neu:
c/o Stefan Pulfer, Aareweg 14B, 3037 Herrenschwanden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pulfer, Stefan, von Rüeggisberg, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Bern].
Publication number: HR02-1004794868, Commercial Registry Office Berne, (36)
Personalvorsorgestiftung der Hoffmann Neopac AG, in Thun, CHE-109.624.377, Stiftung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, S.0, Publ. 2124801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmann, Arthur, von Zürich, in Bättwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Clement, Jürg, von Tschiertschen-Praden, in Oberstocken (Stocken-Höfen), Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Lilian, von Langnau im Emmental, in Oberdiessbach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubler, Peter, von Frauenfeld, in Olten, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kerschbaumer, Brigitte, von Amsoldingen, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mauerhofer, Urs, von Trub, in Uetendorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pfister, Thomas, von Oberburg, in Uebeschi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pulfer, Stefan, von Rüeggisberg, in Trimstein (Münsingen), Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].