Reports for Roland Syfrig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Syfrig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005269548, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgung Hitzkirch AG, in Hitzkirch, CHE-103.420.379, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2017, Publ. 3642511).
Domizil neu:
c/o Roland Syfrig, Rebacherweg 4, 6285 Hitzkirch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherer, Stefan, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Syfrig, Roland, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hitzkirch und Hünenberg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Locher, Adrian, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5686398, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Wasserversorgung Hitzkirch AG, in Hitzkirch, CH-100.3.013.247-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.2010, S. 12, Publ. 5509340).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felber, Bruno, von Ufhusen, in Hitzkirch, Revisionsstelle;
Herzog, Martin, von Hitzkirch und Aesch LU, in Hitzkirch, Revisionsstelle;
Häfliger, Dr. Bruno, von Hitzkirch und Willisau, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Kornelius, von Hitzkirch, in Hitzkirch, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Müller, Cornelius, ohne Zeichnungsberechtigung];
Syfrig, Roland, von Hitzkirch und Hünenberg, in Hitzkirch, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Truvag Revisions AG, in Sursee (CH-100.3.015.332-1), Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Lucerne, (100)
EGS Energie Genossenschaft Schwarzenberg, in S c h w a r z e n b e r g , Erstellung und Betrieb einer Holzschnitzelfeuerungsanlage in Schwarzenberg in gemeinsamer Selbsthilfe, Genossenschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2000, S. 4720).
Statutenänderung:
18.04.2001.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 2'500.- [bisher: Anteilscheine zu CHF 5'000.-].
Pflichten neu:
Jeder Genossenschafter ist verpflichtet, mindestens einen Anteilschein von CHF 2'500.- zu übernehmen. [bisher: Jeder Genossenschafter muss mindestens einen Anteilschein zu CHF 5'000.- übernehmen.]. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.04.2001 wird der Nennwert der Anteilscheine zu CHF 5'000.- im Sinne von Art. 735 i.V.m. Art. 874 Abs. 2 OR auf CHF 2'500.- herabgesetzt und pro Anteilschein werden je CHF 2'500.- abgeschrieben. [Weitere Aenderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bitzi, Hermann,von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stalder, Peter, von Malters und Schwarzenberg, in Malters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit dem Präsidenten];
Husmann, Xaver, von Malters, in Malters, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Fuchs, Niklaus, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Jenny, Urs, von Schwarzenberg, in Schwarzenberg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Syfrig, Roland, von Hitzkirch und Hünenberg, in Hitzkirch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.