Reports for Christine Suter Lüscher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Suter Lüscher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005690166, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
EL POINT ELECTROCOM AG, in Derendingen, CHE-114.043.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 25.11.2019, Publ. 1004767158).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaufmann, Urs, von Recherswil, in Recherswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Lüscher, Christine, von Staffelbach und Zofingen, in Murgenthal, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Burkhalter, Thomas, von Rüegsau, in Biberist, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1253433, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
EL POINT ELECTROCOM AG, in Derendingen, CHE-114.043.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.2008, S. 13, Publ. 4496278).
Weitere Adresse:
Zentralstrasse 115, 2500 Biel/Bienne. [bisher: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.01.2008 untersteht die Gesellschaft der ordentlichen Revision nicht und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grosjean, Georges, von Plagne, in Büren an der Aare, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Negri, Marco, von Trimbach und Zofingen, in Zofingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Würsch, Bruno, von Killwangen und Oberrohrdorf, in Bottenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Lüscher, Christine, von Staffelbach und Zofingen, in Glashütten (Murgenthal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Heuberger, Ulrich, von Ersigen, in Ersigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
sol-tax treuhand GmbH (CHE-109.502.254), in Luterbach, Revisionsstelle.
Publication number: 4496278, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
EL POINT ELECTROCOM AG, bisher in Riedholz, CH-241.3.007.216-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2008, S. 11, Publ. 4313292).
Statutenänderung:
21.05.2008.
Sitz neu:
Derendingen.
Domizil neu:
Emmenhofstrasse 4, 4552 Derendingen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter Lüscher, Christine, von Staffelbach und Zofingen, in Glashütten (Murgenthal), mit Kollektivprokura zu zweien.