Reports for Robert Werner Sulzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Werner Sulzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005220520, Commercial Registry Office Graubünden
Unique Services Provider Ltd liab.Co., in Chur, CHE-112.518.965, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2009, S.14, Publ. 4876610).
Firma neu:
Unique Services Provider Ltd liab.Co. in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.06.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sulzer, Robert Werner, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Sulzer-Schmutz, Esther Anna, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Bardill, Beat, von Luzein, in Zizers, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6803452, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Schloss Turbenthal, Gehörlosendorf, in Turbenthal, CH-020.7.904.462-1, Stiftung (SHAB Nr. 223 vom 17.11.2009, S. 26, Publ. 5346920). [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 95 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gamper, Walter, von Stettfurt, in Winterthur, Mitglied der Stiftungsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Sulzer, Robert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tissi, Katja, von Thayngen und Eggersriet, in Wallisellen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wehrli, Dr. Hans, von Davos und Klosters, in Turbenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Marcel Beat, von Niederhünigen, in Wiesendangen, Mitglied der Stiftungsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneebeli, Werner, von Zürich, in Egg, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4264196, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Schloss Turbenthal, Gehörlosendorf, in Turbenthal, CH-020.7.904.462-1, Stiftung (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2004, S. 21, Publ. 2535730).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dieterle, Urs-Christoph, von Zürich und Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hausammann, Liliane, von Altnau, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüscher, Doris, von Uster, in Uster, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmugge, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Ermatingen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnabel-Winkler, Charlotte, von Turbenthal und Laufen, in Turbenthal, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sulzer, Robert, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tissi, Katja, von Thayngen und Eggersriet, in Wallisellen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Villa Hänni, Francesca, von Köniz, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.