Reports for Charlotte Schnabel-Winkler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charlotte Schnabel-Winkler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6500918, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Chesa Alpina AG, in St. Moritz, CH-350.3.001.455-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2011, S. 0, Publ. 6298848).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel-Winkler, Charlotte, von Turbenthal und Laufen, in Turbenthal, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schnabel, Cornelia Marina, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schnabel, Reto Beat Adrian, von Turbenthal, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6298848, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Chesa Alpina AG, in St. Moritz, CH-350.3.001.455-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.1994, S. 6004).
Statutenänderung:
04.08.2011.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von Emil Winkler, Fabrikant, in Turbenthal, das Grundstück, Grundbuch St. Moritz, Blatt Nr. 1056, Parzelle Nr. 1785, Plan 57, God Laret, zum Preise von CHF 13'894.75 zu erwerben.].
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 04.08.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rietmann, Arnold, von St. Gallen, in St. Moritz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
André Messerli, Treuhandbüro, in St. Moritz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schnabel-Winkler, Charlotte, von Turbenthal und Laufen, in Turbenthal, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5346920, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Schloss Turbenthal, Gehörlosendorf, in Turbenthal, CH-020.7.904.462-1, Stiftung (SHAB Nr. 250 vom 28.12.2007, S. 36, Publ. 4264196).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüst, Felix, von Gossliwil, in Wila, Mitglied des Stiftungsrates und Präsident der Stiftungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausammann, Liliane, von Altnau, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schnabel-Winkler, Charlotte, von Turbenthal und Laufen, in Turbenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ruppli, Bruno, von Turbenthal, in Bichelsee-Balterswil, Mitglied des Stiftungsrates und Präsident der Stiftungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmugge, Barbara, deutsche Staatsangehörige, in Ermatingen, Mitglied des Stiftungsrates und Vizepräsidentin der Stiftungskommission, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Wehrli, Dr. Hans, von Davos und Klosters, in Turbenthal, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher:von Klosters, Mitglied des Stiftungsrates und Vizepräsident der Stiftungskommission mit Kollektivunterschrift zu zweien].