Reports for Marco Studer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Studer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004729014, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Primo Bodenbeläge AG, in Zürich, CHE-103.377.192, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 31.03.2017, S.0, Publ. 3437735).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Enderli-Dondana, Sandra, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Studer, Marco, von Roggwil TG, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Richard, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6790436, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Primo Bodenbeläge AG, in Zürich, CH-400.3.005.528-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 20.07.2012, Publ. 6779390).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Enderli, Richard, von Wädenswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Enderli-Dondana, Sandra, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Spreitenbach];
Studer, Marco, von Roggwil TG, in Glattfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Horgen];
Tresag Treuhand- und Unternehmensberatungs AG (CH-020.3.927.012-7), in Zürich, Revisionsstelle.
Publication number: 2260842, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ARGENTA AG, bisher in Wädenswil, Malergeschäft, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 24.03.2004, S. 22, Publ. 2183336).
Statutenänderung:
8.04.2004.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o Christian Ellenberger, Langstrasse 206, 8005 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Marco, von Roggwil TG, in Horgen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ellenberger, Christian, von Biglen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.