Reports for Frieder Strohm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Frieder Strohm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005816608, Commercial Registry Office Zug, (170)
Blocksport AG, in Zug, CHE-176.554.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kacan, Semih, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trupl, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liulka, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janssen, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005804093, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WePINK AG, in Bülach, CHE-192.543.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Back, Marco, von Basel, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Thomas, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koutsogiannakis, Laura, von Escholzmatt-Marbach, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005698455, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Volleyball Academy, in Bülach, CHE-421.136.601, Verein (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417622).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Zweck neu:
Die Volleyball Academy bezweckt, professionelle Nachwuchsvolleyballspielerinnen auszubilden und zu fördern sowie ihre Interessen in sportlicher Hinsicht zu wahren. Weiter bezweckt die Volleyball Academy die Nachwuchsvolleyballspielerinnen zu beraten und sie gegenüber nationalen und internationalen Sportverbänden, Organisationen und Veranstaltern zu vertreten. Die Volleyball Academy arbeitet nicht gewinnorientiert.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koutsogiannakis, Dr. Vassilios, italienischer Staatsangehöriger, in Hochfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Bruno, von Wolfhalden, in Goldach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].