Frieder Strohm
domiciled in Schaffhausen, from Germany Active mandates: Blocksport AG, WePINK AG and more Connected persons: Martin Polák, Alexander Janssen, Volodymyr Liulka and more You can stay up to date through "Frieder Strohm", please log in or register free of charge.You are now following "Frieder Strohm"
Credit rating You can stay up to date through "Frieder Strohm", please log in or register free of charge.You are now following "Frieder Strohm"
|
Places where people with the name Frieder Strohm live
Sectors in which people with the name Frieder Strohm work
IT services
Advertising services
Sport services
IT services
Advertising services
Sport services
Private persons with the name Frieder Strohm
Moneyhouse offers you information on over 5 million private persons. This information is only available to Premium members. You can also check their credit rating to reduce financial risks.
Newest SOGC notifications: Frieder Strohm
Publication number: HR02-1005816608, Commercial Registry Office Zug, (170)
Blocksport AG, in Zug, CHE-176.554.544, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2022, Publ. 1005399888).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kacan, Semih, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trupl, Tomas, slowakischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liulka, Volodymyr, ukrainischer Staatsangehöriger, in Bratislava (SK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Janssen, Alexander, niederländischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005804093, Commercial Registry Office Zurich, (20)
WePINK AG, in Bülach, CHE-192.543.674, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2021, Publ. 1005358462).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Back, Marco, von Basel, in Bülach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmidli, Thomas, von Winterthur, in Wiesendangen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Schaffhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Koutsogiannakis, Laura, von Escholzmatt-Marbach, in Hochfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005698455, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Volleyball Academy, in Bülach, CHE-421.136.601, Verein (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417622).
Statutenänderung:
21.12.2022.
Zweck neu:
Die Volleyball Academy bezweckt, professionelle Nachwuchsvolleyballspielerinnen auszubilden und zu fördern sowie ihre Interessen in sportlicher Hinsicht zu wahren. Weiter bezweckt die Volleyball Academy die Nachwuchsvolleyballspielerinnen zu beraten und sie gegenüber nationalen und internationalen Sportverbänden, Organisationen und Veranstaltern zu vertreten. Die Volleyball Academy arbeitet nicht gewinnorientiert.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koutsogiannakis, Dr. Vassilios, italienischer Staatsangehöriger, in Hochfelden, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Zürcher, Bruno, von Wolfhalden, in Goldach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strohm, Frieder, deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift].