Reports for Esther Stricker
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Esther Stricker
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005568089, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stiftung St.Galler Landwirtschaft, in Flawil, CHE-110.386.730, Stiftung (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2022, Publ. 1005401313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Martin, von Baar, in Waldkirch, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Alex, von Benken, in Kaltbrunn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Benno, von Pfäfers, in Pfäfers, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Speicher, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Keller, Brigit, von Andwil (SG), in Niederbüren, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rüegg, Martin, von Eschenbach (SG), in Rüeterswil (Eschenbach (SG)), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn, in Mörschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6633002, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LANDI Mörschwil, Genossenschaft, in Mörschwil, CH-320.5.006.393-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 14, Publ. 5018776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Martin, von Mörschwil, in Mörschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn und Thal, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Kornel, von Häggenschwil und Wittenbach, in Mörschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Thomas, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanimann, Matthias, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4264146, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Maschinenring Bodensee GmbH, bisher in Mörschwil, CH-320.4.049.506-9, Vermittlung von Arbeitskräften und Lohnarbeitern usw. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 29.07.2003, S. 9, Publ. 1107082).
Statutenänderung:
13.12.2007.
Firma neu:
AGRO Bodensee GmbH.
Sitz neu:
Ermatingen.
Domizil neu:
Hauptstrasse 98, 8272 Ermatingen.
Zweck neu:
Handel mit landwirtschaftlichen Produkten und Hilfsstoffen sowie Baumaterialien und allen damit zusammenhängenden Geschäftstätigkeiten. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eberle, Cornel, von Häggenschwil, in Mörschwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Popp, Dionys, von Steinach, in Horn, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn, in Mörschwil, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 3'000.--;
Moos, Rudolf genannt Ruedi, von Pfäffikon, in Arbon, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maschinenring Boden-See-Rücken, in Ermatingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: Maschinenring Bodensee, in Mörschwil, mit einer Stammeinlage von CHF 11'000.--];
Büchler, Marlène, von Seeberg, in Homburg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Urs, von Niederhelfenschwil, in Häggenschwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Enderlin, Christian, von Arbon, in Winden (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werner, Roland, von Merishausen, in Wäldi, mit Kollektivunterschrift zu zweien.