Reports for Kornel Eberle
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Kornel Eberle
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3216053, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Landi Goldach, Genossenschaft, in Goldach, CHE-101.230.916, Genossenschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3135557).
Statutenänderung:
24.11.2016.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LANDI Mörschwil, Genossenschaft (CHE-107.256.653), in Mörschwil, gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 2'963'138.28 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'357'820.56 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft werden zu Genossenschaftern der übernehmenden Genossenschaft. Die Genossenschafter der übertragenden Genossenschaft erhalten je gratis einen Anteilschein zu CHF 250.00.
Firma neu:
LANDI Goldach-Mörschwil, Genossenschaft.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Thomas, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Eberle, Kornel, von Häggenschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6633002, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
LANDI Mörschwil, Genossenschaft, in Mörschwil, CH-320.5.006.393-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2009, S. 14, Publ. 5018776).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Martin, von Mörschwil, in Mörschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn und Thal, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Kornel, von Häggenschwil und Wittenbach, in Mörschwil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baumgartner, Thomas, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanimann, Matthias, von Mörschwil, in Mörschwil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3349688, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Landw. Genossenschaft Mörschwil LGM, in Mörschwil, CH-320.5.006.393-0, Förderung und Sicherung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder, namentlich durch eine preisgünstige, fristgerechte und kontinuierliche Vermittlung eines bedarfsgerechten Sortiments qualitativ hochwertiger Artikel des land- und hauswirtschaftlichen Bedarfs usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 05.10.1998, S. 6817).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kläger, Fredy, von Mosnang, in Mörschwil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wäger, Josef, von Goldingen, in Mörschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Boschung, Andreas, von Wünnewil-Flamatt, in Mörschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Löpfe, Kurt, von Häggenschwil, in Mörschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Kornel, von Häggenschwil und Wittenbach, in Mörschwil, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stricker, Esther, von Schwellbrunn und Thal, in Mörschwil, Mitglied und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egger, Erwin, von Eggersriet, in Mörschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schildknecht, Matthias, von Gossau SG, in Mörschwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.