Reports for Dieter Stöffler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dieter Stöffler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4925528, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
TSV GmbH, in Herisau, CH-320.4.048.496-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2005, S. 2, Publ. 2748870).
Firma neu:
TSV GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2009 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
Heimstrasse 7, 9014 St. Gallen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöffler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Gesellschafter und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000 (bisher: in Herisau, Gesellschafter);
Stöffler, Petra, von St. Gallen, in St. Gallen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000 (bisher: in Herisau).
Publication number: 4532592, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Stöffler, in St. Gallen, CH-320.1.063.497-2, Zeughausgasse 3, 9000 St. Gallen, Einzelunternehmen (Neueintragung).
Zweck:
Tattoo und Piercing Studio.
Eingetragene Personen:
Stöffler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in St. Gallen, Inhaber, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2257318, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
PRSP GmbH, bisher in St. Peterzell, Handel mit Motorrädern, Reparatur und Tuning, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2001, S. 866).
Gründungsstatuten:
14.08.2000.
Statutenänderung:
6.05.2004.
Firma neu:
TSV GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 19, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Umsetzung der Richtlinien der eidgenössischen Kommission für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz nach den Richtlinien Nr. 6508 und Nr. 6512, Beratung und Umsetzung von Massnahmen, die zu technischer, organisatorischer und persönlicher Arbeitssicherheit nach dem Stand der Technik anwendbar sind auf Mandatsbasis, Handel mit und Verkauf von allen Artikeln die zu technischer, organisatorischer und persönlicher Arbeitssicherheit konform sind, Ausbildung von Flurförderfahrzeugführern nach den SVBL/SUVA-Richtlinien in Theorie und Praxis, Wahrnehmung der Verantwortung der Gefahrengutbeauftragtenverordnung (GGBV) als Gefahrengutbeauftragte sowie Betrieb eines Tattoo-Studios.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung vom 14.08.2000 gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.07.2000 1 Auto Marke Jeep Cherokee, Jahrgang 1990 und 1 Motorrad Marke Ducati, Jahrgang 1994 zum Preise von CHF 25'000, wovon CHF 20'000 auf das Stammkapital angerechnet und CHF 5'000 als Forderung gutgeschrieben werden (wie bisher).
Publikationsorgan:
SHAB.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Paukat, Patrick, deutscher Staatsangehöriger, in St. Peterzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stöffler, Franz, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000;
Stöffler, Dieter, österreichischer Staatsangehöriger, in Herisau, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.