Reports for Alexander Moritz Stoeckel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Alexander Moritz Stoeckel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004725629, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
btov Partners AG, in St. Gallen, CHE-105.589.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004670256).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoeckel, Alexander Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Göldi, Andreas Jakob, von Sennwald, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 1449971, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
b-to-v Partners AG, in St. Gallen, CHE-105.589.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2013, Publ. 915081).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gutbrod, Dr. Jochen Karl, von Montana, in Potsdam (DEU), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schütz, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoeckel, Alexander Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6191752, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
b-to-v Partners AG, in St. Gallen, CH-320.3.048.324-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 13.05.2011, S. 0, Publ. 6161052).
Statutenänderung:
03.05.2011.
Aktienkapital neu:
CHF 134'670.00 [bisher: CHF 112'230.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 134'670.00 [bisher: CHF 112'230.00].
Aktien neu:
13'467 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 11'223 Namenaktien zu CHF 10.00]. Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 03.06.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 06.08.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bomholt, Dr. Jan, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Bomholt, Jan, deutscher Staatsangehöriger, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roesing, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schütz, Dr. Christian, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Schütz, Christian, Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweitzer, Florian, von Genf, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stoeckel, Alexander Moritz, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eppert, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.