Reports for Martin Stierli
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Martin Stierli
Newest SOGC notifications: Martin Stierli
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005640219, Commercial Registry Office Zug, (170)
Stierli Security Consulting GmbH, in Risch, CHE-427.698.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2020, Publ. 1004811231).
Statutenänderung:
09.12.2022.
Firma neu:
Imparcial GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Durchführung von Einsatzleitungen in der Sicherheitsbranche, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen, Management, Beratung, Mediation und Verhandlungsführung sowie die Planung und Durchführung von Projekten und Schulungen in den vorgenannten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stierli, Martin, von Aristau, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Vitznau];
Stierli, Susanne, von Aristau, in Hitzkirch, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Vitznau].
Publication number: HR02-1005564084, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intelligent Defense GmbH, in Baar, CHE-222.876.898, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2022, Publ. 1005528049).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stierli, Martin, von Aristau, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zulauf, Andrea, von Schinznach, in Obfelden, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR01-1005528049, Commercial Registry Office Zug, (170)
Intelligent Defense GmbH, in Baar, CHE-222.876.898, Blegistrasse 5, 6340 Baar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
05.07.2022.
Zweck:
Consulting, Coaching, Training, Beratung und Begleitung im Bereich Selbstschutz sowie Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Events und Gastronomie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen oder Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Mit Erklärung vom 05.07.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Nydegger, Daniel, von Schwarzenburg, in Obfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Stierli, Martin, von Aristau, in Hitzkirch, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Zulauf, David, von Schinznach, in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00.