Reports for Rudolf Stettler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rudolf Stettler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005991088, Commercial Registry Office Berne, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 14.03.2024, Publ. 1005985322).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer, Bernhard, von Luthern, in Pieterlen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 58 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 46 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: HR02-1005985322, Commercial Registry Office Berne, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2022, Publ. 1005580188).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift];
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005580188, Commercial Registry Office Berne, (36)
AST Birrer GmbH, in Pieterlen, CHE-108.197.289, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2020, Publ. 1004829125).
Statutenänderung:
20.09.2022.
Stammkapital neu:
CHF 70'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Eric Bastian, von Schwarzenburg, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Lyss, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil];
Huber, Karin Maria, von Altikon, in Unterentfelden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Stettler, Rudolf, von Bolligen, in Biel/Bienne, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].