Reports for Werner Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Steiner
Holdings
Newest SOGC notifications: Werner Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005571397, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Läbesruum, in Winterthur, CHE-106.107.134, Verein (SHAB Nr. 63 vom 30.03.2022, Publ. 1005438404).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huizinga, Andreas, von Bauma, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Neukom, Catherine, von Grosswangen, in Dägerlen, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6977376, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Verein (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605292).
Statutenänderung:
18.04.2012. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthard-Fitze, Barbara, von Bühler, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Seitz, Oliver, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Samuel Christian, von Kirchberg SG, in Winterthur, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ehrat, Kurt, von Lohn, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6605292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].