Reports for Marco Giovanni Innocente
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marco Giovanni Innocente
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 7069194, Commercial Registry Office Berne, (36)
Genossenschaft Heilsarmee Sozialwerk, in Bern, CH-035.5.000.659-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 09.11.2012, Publ. 6925378).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Künzi, Martin, von Adelboden, in Unterseen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Liebefeld (Köniz)];
Schmid, Fritz, von Frutigen, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].
Publication number: 6605292, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Verein (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2011, S. 0, Publ. 6315114).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Vorstandes mit Einzelunterschrift];
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung];
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 6315114, Commercial Registry Office Zurich, (20)
VEREIN LÄBESRUUM, in Winterthur, CH-020.6.001.552-3, Pflanzschulstrasse 17, 8400 Winterthur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
17.04.1990, 11.05.2011.
Zweck:
Der Verein betreibt betreute Wohn-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten für aus vorwiegend sozialen und psychischen Gründen randständige Menschen. Die damit verbundenen Tätigkeiten haben eine christliche Grundlage. Sie bezwecken die Förderung der Gesundheit, Selbständigkeit, Mündigkeit und soziale Integration dieser Menschen. Der Verein ist konfessionell und politisch neutral.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Erträge aus der Vereinstätigkeit, Spenden, Darlehen und Hypotheken.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von drei bis acht Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Bolleter, Ulrich, von Meilen, in Seuzach, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Innocente, Marco, von Rickenbach ZH, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Del Conte, Carmen, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Glauser, Werner, von Muri bei Bern, in Wiesendangen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Günthard-Fitze, Barbara, von Bühler, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Werner, von Winterthur, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huizinga, Andreas, von Sternenberg, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heuberger, Romana, von Hemberg, in Seuzach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.9.001.009-7), in Winterthur, Revisionsstelle.