Reports for Markus Patrick Steiner
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Markus Patrick Steiner
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006019933, Commercial Registry Office Berne, (36)
Stuberholz AG, in Schüpfen, CHE-105.944.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.2021, Publ. 1005291537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gerber-Erb, Beatrice, von Metzerlen, in Hagneck, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Markus Patrick, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Michael, von Bütschwil-Ganterschwil, in Edlibach (Menzingen), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005839813, Commercial Registry Office Berne, (36)
Mosimann Holzbau AG, in Köniz, CHE-105.965.276, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2019, Publ. 1004769816).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bolz, Adrian, von Röthenbach im Emmental, in Bargen BE, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schär, Paul, von Gondiswil, in Melchnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Rutishauser, Nils, von Amriswil, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Steiner, Markus Patrick, von Langnau im Emmental, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR01-1005012487, Commercial Registry Office Berne, (36)
ST4 Holding GmbH, in Thun, CHE-196.471.996, Mühlemattweg 44, 3608 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
27.10.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und die Veräusserung von Vermögenswerten und Beteiligungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung vom 28.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Steiner, Markus, von Langnau im Emmental, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.