Reports for Michel André Stavro
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Michel André Stavro
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004846453, Commercial Registry Office Berne, (36)
Adolf Krebs AG, in Thun, CHE-110.150.647, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 07.10.2019, Publ. 1004731292).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stavro, Michel, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balmer, Thomas, von Wilderswil, in Hilterfingen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter, mit Einzelunterschrift];
Oswald, Marco, von Oberhofen am Thunersee, in Hünibach (Hilterfingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hesse, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Thun, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004557380, Commercial Registry Office Berne, (36)
Schweizerische Gesellschaft für Recht in der Notfallmedizin (GeRN), in Muri bei Bern, CHE-193.681.379, Verein (SHAB Nr. 212 vom 31.10.2012, Publ. 6912364).
Name neu:
Schweizerische Gesellschaft für Recht in der Notfallmedizin (GeRN) in Liq..
Uebersetzungen des Namens neu:
(Société Suisse pour le droit de la médicine d'urgence (SoDMU) en liq.).
Domizil neu:
c/o Tim Stavro, Villettengässli 1, 3074 Muri b. Bern. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.01.2019 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Büttner Bock, Jacqueline Franziska, von Diemtigen und Untereggen, in Bremgarten bei Bern, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stavro, Michel André, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stavro, Danielle Nadine, von Bern, in Muri bei Bern, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stavro, Tim Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Köbrich, Tim Oliver, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4087873, Commercial Registry Office Berne, (36)
Brisval GmbH, in Muri bei Bern, CHE-110.272.569, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 19 vom 29.01.2018, Publ. 4019665).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stavro, Marianne, von Bern, in Gümligen (Muri bei Bern), Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stavro, Danielle, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stavro, Alexis, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
S.I. Brisemont SA (CHE-103.981.301), in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 [bisher: S.I. Brisemont SA, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung];
Stavro, Michel, von Bern, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].