Reports for Thomas Starck
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Starck
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005364207, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Peter Riedel, Metallbau und Schlosserei AG, in Basel, CHE-102.327.949, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 01.07.2021, Publ. 1005235553).
Statutenänderung:
13.12.2021.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Montage von Metallbau-, Stahlbau- und Schlossereielementen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen sowie Liegenschaften, Patente und Lizenzrechte erwerben, veräussern und verwalten.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und -übernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Aktiven von CHF 377'308.45 und Passiven von CHF 231'479.20 der erloschenen Einzelfirma "Riedel Metallbau + Schlosserei", in Basel, gemäss Bilanz per 01.01.1992 zum Preis von CHF 145'829.25, wovon CHF 100'000.-- an das Aktienkapital angerechnet wurden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Post, per Telefax oder per E-Mail, sofern und soweit die Adressen bekannt sind, ansonsten via Publikationsorgan.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Starck, Thomas, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Afonso Rodrigues, Fabio Amadeu, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bretzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004917629, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Alltax AG Treuhandgesellschaft, in Basel, CHE-116.382.618, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593987).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Starck, Thomas, von Basel, in Allschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breuer, Gudrun, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Borer, Michael, von Kleinlützel, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1004917630, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Alltax AG Wirtschaftsprüfung, in Basel, CHE-105.815.004, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4069609).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Starck, Thomas, von Basel, in Allschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Membrini, Marc, von Basel, in Magden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Borer, Michael, von Kleinlützel, in Münchenstein, mit Kollektivunterschrift zu zweien.