Reports for Antonio Rodriguez
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Antonio Rodriguez
Holdings
Newest SOGC notifications: Antonio Rodriguez
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004464127, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bau- und Wohngenossenschaft Rieba, in Riehen, CHE-103.428.671, Genossenschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2017, Publ. 3788901).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kernberger, Jürg, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rodriguez, Antonio, von Riehen, in Riehen, Kassier, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: spanischer Staatsangehöriger, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Rünzi-Lochiger, Mirella, von Villmergen, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3981574, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Bau- und Wohngenossenschaft Rieba, in Riehen, CH-270.5.000.041-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 149 vom 04.08.2006, S. 4, Publ. 3495200).
Domizil neu:
Rauracherstr. 123, 4125 Riehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geering, Willi, von Basel, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Vizepräsidenten;
Häring, Francis, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Reiffer, Ursula, von Riehen und Basel, in Riehen, Mitglied und Sekretärin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Nyffeler, Karin, von Wyssachen, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschopp, Roland, von Basel, in Riehen, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Präsidenten];
Suter, Lucien, von Kölliken, in Riehen, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, nicht mit dem Präsidenten;
Kernberger, Jürg, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rodriguez, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Tschopp, Marianne, von Basel, in Riehen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
pikey GmbH, in Basel, Dienstleistungen im Bereich Hard- und Software usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 154 vom 10.08.2000, S. 5454).
Statutenänderung:
16.05.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rodriguez, Antonio, spanischer Staatsangehöriger, in Riehen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Philipp, von Pratteln und Bürglen TG, in Pratteln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 10'000.--].