Reports for Samuel Stamm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Samuel Stamm
Holdings
Newest SOGC notifications: Samuel Stamm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005838671, Commercial Registry Office Zurich, (20)
KEB Automation AG, in Pfäffikon, CHE-107.927.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093055).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Samuel, von Schleitheim, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürge, Urs, von Böztal, in Merenschwand, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4093055, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stamm Industrieprodukte AG, in Pfäffikon, CHE-107.927.677, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, Publ. 4860888).
Statutenänderung:
14.12.2017.
Firma neu:
KEB Automation AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzung wird im Handelsregister gelöscht].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stamm, Peter, von Schleitheim, in Bäretswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bauer, Curt, deutscher Staatsangehöriger, in Heilbronn (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stamm, Samuel, von Schleitheim, in Pfäffikon, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CHE-107.834.159), in Uster, Revisionsstelle [bisher: Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5)].
Publication number: 4860888, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stamm Industrieprodukte AG, in Pfäffikon, CH-020.3.925.149-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2004, S. 22, Publ. 2428632).
Statutenänderung:
13.01.2009.
Zweck neu:
Übernahme von Generalvertretungen, insbesondere Industrieprodukte, Import und Export, sowie Beratung, Engineering und Verkauf von technischen Erzeugnissen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Ebenso kann sie Liegenschaften erstellen, erwerben und veräussern..
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Peter Stamm, Industrieprodukte', in Wetzikon, gemäss Bilanz per 31.12.1988, zum Preise von CHF 200'000.--, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hasler, Hans Jakob, von Hellikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stamm, Samuel, von Schleitheim, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gubser Kalt Wirtschaftsprüfung AG (CH-020.3.900.127-5), in Uster, Revisionsstelle.