Reports for Rolf Stacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Stacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005365880, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Kaufmann Oberholzer AG, in Kradolf-Schönenberg, CHE-107.972.933, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2020, Publ. 1004932134).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wiederkehr, Thomas, von Ehrendingen, in Bazenheid (Kirchberg (SG)), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmälzle, Jörg, von Heiden, in Heiden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stacher, Rolf, von Egnach, in Kesswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wattinger, Ralph, von Hüttwilen, in Roggwil TG, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 963885, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Genossenschaft Elektra Uttwil, in Uttwil, CH-440.5.007.848-2, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2013, Publ. 7125146).
Firma neu:
Genossenschaft Elektra Uttwil in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stäheli, Richard, von Bürglen TG, in Uttwil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier];
Eggmann, Beat, von Uttwil, in Uttwil, Vizepräsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Aktuar oder Kassier];
Boltshauser, Hanspeter, von Märstetten, in Uttwil, Mitglied und Liquidator, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Stacher, Rolf, von Egnach, in Uttwil, Mitglied und Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Vonmoos, Hans Rudolf, von Pfaffnau, in Uttwil, Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].
Publication number: 2610058, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Elektra Uttwil, in Uttwil, CH-440.5.007.848-2, Bezug von elektrischer Energie von ihren Lieferanten;
preisgünstige Abgabe von elektrischer Energie an ihre Mitglieder usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2004, S. 13, Publ. 2470858).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Josef, von Spiringen, in Uttwil, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stacher, Rolf, von Egnach, in Uttwil, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.