Reports for Severin Spycher
Mandates
Newest SOGC notifications: Severin Spycher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006071142, Commercial Registry Office Berne, (36)
Küche Chinderhuus GmbH, in Köniz, CHE-440.533.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2023, Publ. 1005645383).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EINSPLUS Management GmbH, in Köniz (CHE-372.122.827), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 66'125.73 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'377.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Gesellschafterin sämtliche Stammanteile der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Zuteilung von Stammanteilen statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der EINSPLUS Solutions GmbH, in Köniz (CHE-445.786.209), gemäss Fusionsvertrag vom 22.06.2024 und Bilanz per 31.12.2023. Aktiven von CHF 47'610.50 - unter denen sich sämtliche Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft befinden - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 17'862.65 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Gesellschafterin der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Stammanteile der übernehmenden Gesellschaft erhält.
Domizil neu:
Meriedweg 11, 3172 Niederwangen b. Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
EINSPLUS Solutions GmbH (CHE-445.786.209), in Liebefeld (Köniz), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spycher, Severin, von Köniz, in Lyssach, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MEP Beteiligungen GmbH (CHE-186.660.975), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pernet, Marcel Emil, von Ormont-Dessus, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Zurbuchen, Sophie Aimée, von Habkern, in Bern, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1006067287, Commercial Registry Office Berne, (36)
EINSPLUS Solutions GmbH, in Köniz, CHE-445.786.209, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2019, Publ. 1004593721).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ritschard, Béatrice Irene, von Interlaken, in Köniz, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Spycher, Severin, von Köniz, in Lyssach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
MEP Beteiligungen GmbH (CHE-186.660.975), in Bern, Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pernet, Marcel Emil, von Ormont-Dessus, in Bern, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005996721, Commercial Registry Office Berne, (36)
Limitless GmbH KidsCare, Coaching & Mentoring, in Hindelbank, CHE-316.223.760, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2023, Publ. 1005718824).
Statutenänderung:
20.03.2024.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Hochfeldstrasse 3, 3012 Bern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spycher, Severin, von Köniz, in Dubai (AE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lyssach].