Reports for Christian Spühler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Spühler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005991850, Commercial Registry Office Valais, (621)
Terminal Combiné de Monthey SA, à Monthey, CHE-283.457.763, société anonyme (No. FOSC 241 du 12.12.2022, Publ. 1005626426).
Modification des statuts:
11.03.2024.
Nouvelle adresse:
c/o Syngenta Crop Protection Monthey AG, Route de l'Ile-au-Bois 2, 1870 Monthey.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Widmer, Markus, de Gränichen, à Aarau, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Stéphane Daniel, de Vétroz, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Conthey et Vétroz];
Fellay, Patrick Georges Pierre, de Val de Bagnes, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Leclere, Arnaud Georges René, citoyen français, à Ollon, administrateur, avec signature collective à deux;
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux;
Seingre, Gérard Félix, de Vouvry, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: 3956035, Commercial Registry Office Valais, (621)
Vitis S.A., à Monthey, CHE-103.960.871, société anonyme (No. FOSC 211 du 31.10.2017, Publ. 3841327).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugnon, Pascal, de Torny, à Basel, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux.
Publication number: 3956029, Commercial Registry Office Valais, (621)
Syngenta Crop Protection Monthey AG, à Monthey, CHE-106.830.360, société anonyme (No. FOSC 90 du 10.05.2017, Publ. 3514001).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bugnon, Pascal, de Torny, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Michaelis, Daniel, de Winterthur, à Basel, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux;
Müller, Marianne, de Mettauertal, à Binningen, avec signature collective à deux [précédemment: à Oberwil (BL)].