Reports for Stéphane Daniel Coppey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Stéphane Daniel Coppey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005991850, Commercial Registry Office Valais, (621)
Terminal Combiné de Monthey SA, à Monthey, CHE-283.457.763, société anonyme (No. FOSC 241 du 12.12.2022, Publ. 1005626426).
Modification des statuts:
11.03.2024.
Nouvelle adresse:
c/o Syngenta Crop Protection Monthey AG, Route de l'Ile-au-Bois 2, 1870 Monthey.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Widmer, Markus, de Gränichen, à Aarau, administrateur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Coppey, Stéphane Daniel, de Vétroz, à Monthey, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: de Conthey et Vétroz];
Fellay, Patrick Georges Pierre, de Val de Bagnes, à Monthey, administrateur, avec signature collective à deux;
Leclere, Arnaud Georges René, citoyen français, à Ollon, administrateur, avec signature collective à deux;
Spühler, Christian, de Zürich, à Aigle, administrateur, avec signature collective à deux;
Seingre, Gérard Félix, de Vouvry, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005987255, Commercial Registry Office Valais, (621)
La Castalie, à Monthey, CHE-108.904.199, institut de droit public (No. FOSC 194 du 06.10.2022, Publ. 1005577616).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Coppey, Stéphane, de Vétroz, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Granger, Josiane Berthe, de Troistorrents, à Collombey (Collombey-Muraz), membre, sans droit de signature;
Riand, Françoise Marie Paule, de Ayent, à Martigny, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Bellagamba, Jean-Marc, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Bogiqi, Aferdita, de Monthey, à Monthey, membre du conseil d'administration, sans droit de signature;
Rivat Métrailler, Evelyne, de Nendaz, à Nendaz, membre du conseil d'administration, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005763144, Commercial Registry Office Valais, (621)
Genedis SA, à Vernayaz, CHE-105.901.230, société anonyme (No. FOSC 106 du 05.06.2023, Publ. 1005760680).
Modification des statuts:
19.04.2023.
Nouveau capital-actions:
CHF 16'108'000.00 [précédemment: CHF 14'490'000.00].
Nouveau capital-actions libéré:
CHF 16'108'000.00 [précédemment: CHF 14'490'000.00].
Nouvelles actions:
16'108 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 14'490 actions nominatives de CHF 1'000.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts]. Augmentation ordinaire du capital-actions.
Inscription ou modification de personne(s):
Broccard, Pierre Marie, de Ardon, à Ardon, administrateur, sans droit de signature;
Coppey, Stéphane Daniel, de Vétroz, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Maret, Stéphane René, de Val de Bagnes, à Fully, administrateur, sans droit de signature [précédemment: à Corminboeuf].