Reports for Urs Spirig
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Urs Spirig
Holdings
Newest SOGC notifications: Urs Spirig
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4149637, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
spirig rhv ag, in Au SG, CHE-108.098.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2018, Publ. 4105747).
Statutenänderung:
22.03.2018.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Feldwiesenstrasse 29, 9450 Altstätten.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit EDV-Systemen und Software, die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Informatik und Informatik-Schulung sowie die Ausführung von Servicearbeiten für Hard- und Software. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, solche erwerben oder errichten, gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Immaterialgüterrechte und Grundstücke erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. [Geändert aufgrund geänderter Eintragungspraxis ].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spirig, Urs, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2587159, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spirig Schulungscenter AG, in Au SG, CHE-105.222.092, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 28.10.2015, Publ. 2449703).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rappo, François, von Zürich, in Altstätten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spirig, Urs, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2416033, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Spirig Computer AG, in Au SG, CHE-108.098.730, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2002, S. 11, Publ. 433574).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knellwolf, Heinz, von Herisau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spirig, Brigitte, von Diepoldsau, in Diepoldsau, mit Einzelunterschrift;
Revicoma AG, in Teufen AR, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bont, Armin, von Altstätten und Oberriet SG, in Altstätten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Markus, von Diepoldsau, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Urs, von Diepoldsau, in Diepoldsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bösch, Julian, von Widnau, in Altstätten, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KS Treuhand AG (CHE-107.285.896), in Altstätten, Revisionsstelle.