Reports for Dr. Uwe Specht
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Uwe Specht
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3445876, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Henkel & Cie. AG, in Erlinsbach SO, CH-249.9.004.492-5, Fabrikation und Verkauf von chemischen Produkten usw., Zweigniederlassung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2006, S. 14, Publ. 3232382).
mit Hauptsitz in:
Pratteln.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specht, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinebach, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3243348, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Henkel & Cie. AG, in Pratteln, CH-280.3.910.110-8, Fabrikation und Verkauf von chemischen Produkten und Apparaten für deren Gebrauch, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2004, S. 4, Publ. 2193494).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Specht, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steinebach, Dr. Lothar, deutscher Staatsangehöriger, in Leverkusen (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Schwarzkopf Professional, Zweigniederlassung der Henkel & Cie. AG, in St. Gallen, Fürstenlandstrasse 103, 9001 St. Gallen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Henkel & Cie. AG (Henken & Cie. SA).
Rechtsnatur Hauptsitz:
Aktiengesellschaft.
Hauptsitz:
Pratteln.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
22.01.1932 [letzte Publikation SHAB Nr. 183 vom 24.09.1997 S. 7021].
Zweck Hauptsitz:
Fabrikation und Verkauf von chemischen Produkten und Apparaten für deren Gebrauch sowie Beteiligung an Unternehmen, welche die Herstellung oder den Vertrieb ähnlicher Produkte oder Hilfsprodukte bezwecken.
Eingetragene Personen:
Behr, Prof. Dr. Giorgio, von Hofen, in Buchberg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Specht, Dr. Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (D), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zeller, Walter, von Zürich und Quarten, in Bottmingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frommenwiler, Astrid, von Rorschacherberg, in Rorschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter, Walter, von Zürich, in Zumikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mannhart, Kurt, von Flums, in Rorschach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.