Reports for Lucrezia Silvia Späth
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Lucrezia Silvia Späth
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005909744, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vorwerk International & Co. KmG, in Wollerau, CHE-108.361.353, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 22.09.2023, Publ. 1005843538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Späth, Lucrezia, von Eglisau, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Chisleag Losada, Ioana-Roxana, genannt Roxana Chisleag, von Langnau am Albis, in Langnau am Albis, mit Kollektivprokura zu zweien;
Figuerêdo Lacerda, Shirley, genannt Shirley Lacerda, portugiesische Staatsangehörige, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1005457372, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Vorwerk International & Co. KmG, in Wollerau, CHE-108.361.353, Kommanditgesellschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410165).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pontai Young, Etel, von Bözberg, in Bözberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Paasch, Hauke, deutscher Staatsangehöriger, in Wuppertal (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Erkrath (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Rodemann, Dr. Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Essen (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Feusisberg, unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Stoffmehl, Dr. Thomas Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: unbeschränkt haftender Gesellschafter, mit Einzelunterschrift];
Späth, Lucrezia, von Eglisau, in Freienbach, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004853051, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Fechi GmbH, bisher in Dietikon, CHE-112.309.195, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2017, Publ. 3330405).
Statutenänderung:
28.02.2020.
Firma neu:
Fechi GmbH in Liquidation.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o Lucrezia Silvia Späth, Schindellegistrasse 34a, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung und Kommerzialisierung von technischen und pharmazeutischen Produkten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2020 aufgelöst. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Späth, Lucrezia Silvia, von Eglisau, in Freienbach, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].