Reports for Kurt Soom
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Kurt Soom
Holdings
Newest SOGC notifications: Kurt Soom
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1448661, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Topward AG, bisher in Wollerau, CHE-100.667.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 15.06.2012, Publ. 6720246).
Gründungsstatuten:
22.12.1999.
Statutenänderung:
24.03.2014.
Sitz neu:
Meisterschwanden.
Domizil neu:
Bachmattweg 18, 5616 Meisterschwanden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soom, Kurt, von Ursenbach, in Meisterschwanden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wollerau].
Publication number: 6720246, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Topward AG, in Wollerau, CH-130.0.010.912-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2010, S. 14, Publ. 5793584).
Statutenänderung:
04.06.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Gemäss Erklärung vom 04.06.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (CH-130.9.013.223-8), in Pfäffikon SZ, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Soom, Kurt, von Ursenbach, in Wollerau, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: einziges Mitglied mit Einzelunterschrift].
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ihag Informatik AG, in Z ü r i c h , Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.1995, S. 4064).
Domizil neu:
Bleicherweg 20, 8002 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Soom, Kurt, von Ursenbach, in Freienbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Bernhard, von Oberhofen AG, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien].