Reports for Robert Signer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Robert Signer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004772477, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
AR Informatik AG, in Herisau, CHE-204.411.509, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469350).
Statutenänderung:
26.06.2019. Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Rolf, von Läufelfingen, in Rehetobel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ingeborg, von Oberegg, in Bühler, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dolf, Christian, von Casti-Wergenstein und Mathon, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giuliani, Maria Paola, italienische Staatsangehörige, in Wald (AR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müggler, Josef, genannt Joe, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reutegger, Hans Ulrich, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stricker, Alfred, von Stein (AR), in Stein (AR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welle, Robert, von Winterthur, in Goldach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Robert, von Hundwil, in Schwellbrunn, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Lukas, von Appenzell, in Mettmenstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jakob, genannt Köbi, von Berneck, in Heiden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuratli, Jonas, von Nesslau, in Winterthur, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolleter, Gabriele, genannt Gaby, von Meilen, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Harald, von Kirchberg (SG), in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 2905663, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
AR Informatik AG, in Herisau, CHE-204.411.509, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2250229).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Signer, Robert, von Hundwil, in Schwellbrunn, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herisau].
Publication number: 2250229, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
AR Informatik AG, in Herisau, CHE-204.411.509, besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, Publ. 1616911).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rutishauser, Erwin, von Zürich, in Richterswil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Birchler, Martin, von Einsiedeln, in Herisau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Norbert, von St. Gallen, in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degen, Rolf, von Läufelfingen, in Rehetobel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Nyfeler, Jürg, von Gondiswil, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pletscher, Ernst, von Schleitheim, in Reute AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Robert, von Hundwil, in Herisau, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.