Reports for Maria Paola Giuliani
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Maria Paola Giuliani
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005327792, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, in Herisau, CHE-108.912.862, Institut des öffentlichen Rechts (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258710).
Dotationskapital:
CHF 54'356'780 [bisher: Dotationskapital: CHF 54'188'780.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zollinger, Prof. Dr. Andreas, von Rüti (ZH), in Männedorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giuliani, Maria Paola, italienische Staatsangehörige, in Wald (AR), Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fuhrimann, Dr. René, von Meggen, in Herisau, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Urs, von Amriswil, in Wichtrach, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinrich, Ute, deutsche Staatsangehörige, in Tägerwilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004772477, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
AR Informatik AG, in Herisau, CHE-204.411.509, Besondere Rechtsformen (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2018, Publ. 1004469350).
Statutenänderung:
26.06.2019. Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degen, Rolf, von Läufelfingen, in Rehetobel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Ingeborg, von Oberegg, in Bühler, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dolf, Christian, von Casti-Wergenstein und Mathon, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Giuliani, Maria Paola, italienische Staatsangehörige, in Wald (AR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müggler, Josef, genannt Joe, von Frauenfeld, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reutegger, Hans Ulrich, von Urnäsch, in Schwellbrunn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stricker, Alfred, von Stein (AR), in Stein (AR), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Welle, Robert, von Winterthur, in Goldach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Signer, Robert, von Hundwil, in Schwellbrunn, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Lukas, von Appenzell, in Mettmenstetten, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Jakob, genannt Köbi, von Berneck, in Heiden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuratli, Jonas, von Nesslau, in Winterthur, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bolleter, Gabriele, genannt Gaby, von Meilen, in Arbon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Scherrer, Harald, von Kirchberg (SG), in Heiden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3719713, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Verein Forel Klinik, in Ellikon an der Thur, CHE-103.324.416, Verein (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2017, Publ. 3287153).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Münch, Ulrich, von Schaffhausen, in Winkel, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giuliani, Maria Paola, italienische Staatsangehörige, in Wald (AR), Direktorin, Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Dr. med. Hans Christian, von Thayngen, in Winterthur, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.