Reports for Ulrich Emil Siewert
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Ulrich Emil Siewert
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2743143, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IPT Immobilien GmbH, in Kaiseraugst, CHE-498.274.416, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2012, Publ. 6620270).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Signer, Hans Peter, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siewert, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 6620270, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IPT Immobilien GmbH, in Kaiseraugst, CH-400.4.035.266-7, c/o IPT Engineering GmbH, Rosenweg 18, 4303 Kaiseraugst, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.03.2012.
Zweck:
Handel mit und Erstellung, Planung und Verwaltung von Immobilien im In- und Ausland;
kann sich an anderen Firmen beteiligen oder mit diesen fusionieren und Tochtergesellschaften errichten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Das Stammkapital ist bei der Gründung vollständig liberiert worden. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 22.03.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Siewert, Ulrich, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Signer, Hans Peter, von Appenzell, in Kreuzlingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 6002600, Commercial Registry Office Aargau, (400)
IPT Engineering GmbH, in Kaiseraugst, CH-400.4.024.402-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2003, S. 1, Publ. 1021396).
Statutenänderung:
16.12.2010.
Domizil neu:
Rosenweg 18, 4303 Kaiseraugst.
Zweck neu:
Betrieb eines Ingenieur-Büros, Tätigkeiten insbesondere in den Bereichen des allgemeinen Anlagebaus sowie im Handel technischer Produkte und technischer Anlagen aller Art, in der Planung und Beratung sowie in der Konstruktion und Fertigkeitsberechnung, ferner als Generalunternehmerin für die Planung, Erstellung und den Betrieb von Oxidations-, Hydrier- und ähnlichen Anlagen, vorwiegend für Bitumen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum, Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 16.12.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siewert, Jeannine, von Regensberg, in Kaiseraugst, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siewert, Ulrich Emil, deutscher Staatsangehöriger, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].