Reports for Ivica Serdarevic
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ivica Serdarevic
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1872119, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DS Smith Packaging Switzerland AG, in Oftringen, CHE-101.274.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serdarevic, Ivica, kroatischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilger, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohler, Markus, von Zürich, in Zollikerberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1799863, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pensionskasse der SCA Packaging Switzerland-Gruppe, in Oftringen, CHE-109.086.675, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1728451).
Name neu:
Pensionskasse der SCA Packaging Switzerland-Gruppe in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 30.07.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serdarevic, Ivica, kroatischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ott, René, von Bülach, in Oftringen, Vizepräsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmid-Schöni, Verena, von Oberegg, in Aarburg, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4607376, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Pensionskasse der SCA Packaging Switzerland-Gruppe, in Oftringen, CH-400.7.916.200-1, Stiftung (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2006, S. 2, Publ. 3581826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
van der Looij, Johann Michaël Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Schlossrued, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Serdarevic, Ivica, kroatischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.