Reports for Markus Kohler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Markus Kohler
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Kohler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1872119, Commercial Registry Office Aargau, (400)
DS Smith Packaging Switzerland AG, in Oftringen, CHE-101.274.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2014, Publ. 1707277).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Serdarevic, Ivica, kroatischer Staatsangehöriger, in Oftringen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dilger, Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Lörrach (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohler, Markus, von Zürich, in Zollikerberg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 7061566, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Polyedra AG, in Oftringen, CHE-103.304.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2012, Publ. 6791266).
Statutenänderung:
30.01.2013.
Firma neu:
Polyedra AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Pestalozzi Rechtsanwälte AG, Löwenstrasse 1, 8001 Zürich. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 30.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.01.2013 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CHE-229.062.543), in Muri bei Bern, Revisionsstelle;
Kohler, Markus, von Zürich, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwaller, Marcel, von Luterbach, in Bolken, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sanz Pinto, Fernando, portugiesischer Staatsangehöriger, in Lisboa (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ferrari, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Barcelona (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Molina, Maurizio, italienischer Staatsangehöriger, in Riva del Garda (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cervellati, Claudio, italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Dr. Martin Lukas, von Zürich, in Zumikon, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6467540, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Polyedra AG, in Oftringen, CH-035.3.008.950-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2011, S. 0, Publ. 6289236).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mangili, Yvan, von Lugano, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kohler, Markus, von Zürich, in Zollikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].