Reports for Grégoire Seppey
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Grégoire Seppey
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005633694, Commercial Registry Office Valais, (626)
Albert Seppey et Fils SA, à Hérémence, CHE-106.990.733, société anonyme (No. FOSC 204 du 20.10.2011, p.0, Publ. 6384644).
Nouvelle adresse:
Rue des Ateliers 16, 1987 Hérémence.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Albert, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature individuelle, avec signature individuelle].
Publication number: 6347170, Commercial Registry Office Valais, (626)
Banque Raiffeisen Hérens société coopérative, à Hérémence, CH-626.5.002.207-1, société coopérative (No. FOSC 17 du 27.01.2009, p. 23, Publ. 4847678).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Genolet, Antoine, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature collective à deux;
Schafeitel, Marie-Claire, de Bussy-Chardonney, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Rong, Michel, de Evolène, à Arolla (Evolène), membre, sans droit de signature;
Moix, Jean, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, membre, sans droit de signature;
Rudaz, Jean-Michel, de Vex et Les Agettes, à Vex, membre, sans droit de signature;
Pannatier, Francis, de Vernamiège, à Vex, membre, sans droit de signature;
Beytrison, Pierre-André, de Evolène, à Sion, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Forclaz, Frédéric, de Evolène, à Evolène, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Haudères (Evolène), secrétaire avec signature collective à deux];
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, vice-président, avec signature collective à deux [précédemment: membre sans droit de signature];
Freiholz, Jean-Pierre, de Bouloz, à Sion, administrateur, sans droit de signature [précédemment: de Bouloz, vice-président avec signature collective à deux];
Roh, Willy, de Conthey et Vétroz, à Vex, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux;
Rong, Christophe, de Evolène, à Evolène, administrateur, sans droit de signature;
Moix, Clément, de Saint-Martin VS, à Saint-Martin VS, administrateur, sans droit de signature;
Sierro, Benoît, de Hérémence, à Sierre, administrateur, sans droit de signature;
Cina, Dario, de Salgesch, à Saint-Léonard, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: à Grône, directeur avec signature collective à deux].
Publication number: 2798454, Commercial Registry Office Valais
Albert Seppey et Fils SA, à Hérémence, CH-626.3.001.422-5, exploitation d'une entreprise de menuiserie, d'ébénisterie et de tous travaux sur bois, société anonyme (FOSC no 203 du 22.10.2003, p. 13, publ. 1226544).
Inscription ou modification de personnes:
Seppey, Albert, de Hérémence, à Hérémence, président, avec signature individuelle [précédemment: administrateur unique];
Seppey, Grégoire, de Hérémence, à Hérémence, administrateur et secrétaire, avec signature individuelle.