Reports for Frédéric Pierre Antoine Forclaz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Frédéric Pierre Antoine Forclaz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005754190, Commercial Registry Office Valais, (626)
SEDUNIMMO SA, à Sion, CHE-115.301.652, société anonyme (No. FOSC 5 du 07.01.2022, Publ. 1005376410).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Carrupt, Bertrand, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Forclaz, Frédéric Pierre Antoine, de Evolène, à Evolène, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publication number: HR02-1005723325, Commercial Registry Office Valais, (626)
Banque Raiffeisen Sion et Région société coopérative, à Sion, CHE-105.760.194, société coopérative (No. FOSC 49 du 10.03.2023, Publ. 1005698130).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Constantin, Christian, de Arbaz, à Arbaz, administrateur, sans droit de signature;
Piffaretti, Thierry, de Novazzano, à Saint-Léonard, administrateur, sans droit de signature;
Roh, Willi, de Conthey, à Vex, administrateur, sans droit de signature;
Venetz, Pierre Michel Hermann, de Stalden VS, à Vétroz, administrateur, sans droit de signature;
Carrupt, Bertrand, de Chamoson, à Chamoson, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Forclaz, Frédéric, de Evolène, à Evolène, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux];
Métrailler, Sonia, de Evolène, à Savièse, administratrice, sans droit de signature;
Walpen, Patrice Léon, de Sion, à Sion, administrateur, sans droit de signature.
Publication number: HR02-1005269191, Commercial Registry Office Valais, (626)
Banque Raiffeisen Sion et Région société coopérative, à Sion, CHE-105.760.194, société coopérative (No. FOSC 138 du 20.07.2020, Publ. 1004941160).
Modification des statuts:
05.06.2020.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Charrex, Olivier, de Orsières, à Sion, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Bianco, Gérald, de Conthey, à Conthey, administrateur, sans droit de signature;
Romailler, Samuel, de Crans-Montana, à Savièse, président de la direction, avec signature collective à deux;
Hugo, Pierre-André, de Guttet-Feschel, à Saint-Léonard, avec procuration collective à deux;
Sierro, Samuel, de Hérémence, à Vex, avec procuration collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Debons, Florian, de Savièse, à Savièse, président de la direction, avec signature collective à deux [précédemment: vice-président de la direction, avec signature collective à deux];
Forclaz, Frédéric, de Evolène, à Evolène, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, secrétaire, avec signature collective à deux];
Moret, Benoît, de Martigny, à Conthey, administrateur et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Fournier, Louis, de Nendaz, à Nendaz, sous-directeur, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Grand, Joëlle-Barbara, de Les Bois, à Grimisuat, sous-directrice, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Jollien, Olivier, de Ayent, à Ayent, sous-directeur, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Quinodoz, Reynald, de Saint-Martin (VS), à Savièse, sous-directeur, avec procuration collective à deux [précédemment: à Sion, sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Rey, Fabrice, de Lens, à Lens, sous-directeur, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Sauthier, Cédric, de Conthey, à Conthey, sous-directeur, avec procuration collective à deux [précédemment: sans fonction inscrite, avec procuration collective à deux];
Anger, Sylvie, de Montanaire, à Vétroz, avec procuration collective à deux;
Coupy, Xavier, de Arbaz, à Sion, avec procuration collective à deux;
Pinto, Lionel , de Sion, à Savièse, avec procuration collective à deux;
Pralong , Laure, de Saint-Martin (VS), à Sion, avec procuration collective à deux;
Studer, Aurore, de Saint-Léonard, à Sierre, avec procuration collective à deux.