Reports for Roberto Walter Segalla
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roberto Walter Segalla
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006036302, Commercial Registry Office Jura, (670)
Fondation St-Germain, à Delémont, CHE-107.187.331, fondation (No. FOSC 39 du 24.02.2023, Publ. 1005687543).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baettig, Walburga, de Schötz, à Mettembert, membre, sans droit de signature;
Segalla, Roberto Walter, de Langnau im Emmental, à Courroux, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Dobler, Eric Georges Roland, de Mümliswil-Ramiswil, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Mérat Diop, Jocelyne Jeannine, de Courroux, à Courroux, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: HR01-1005858551, Commercial Registry Office Jura, (670)
Association jurassienne d'accueil des migrants, à Delémont, CHE-106.824.141, Rue Saint-Sébastien 4, 2800 Delémont, association (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
05.11.1984. 07.11.1986. 14.06.2007. 26.05.2009. 01.06.2016. 01.12.2022.
But:
Dans le cadre des dispositions légales cantonales et fédérales, l'association a pour but de gérer l'accueil, la prise en charge, l'intégration sociale et professionnelle, l'encadrement, l'assistance et l'accès aux soins des personnes migrantes pour lesquelles elle a reçu un mandat de la République et Canton du Jura. Elle administre le Centre d'animation et de formation pour femmes migrantes (CAFF) de même que la Maison de santé communautaire (MdSC). Les objectifs généraux de l'association sont fixés dans le contrat de prestations. Elle peut accepter de gérer d'autres mandats à caractère social et humanitaire confiés par l'Etat ou d'autres institutions.
Ressources:
Ressources: cotisations;
subventions de l'Etat et autres collectivités publiques;
recettes diverses;
dons, legs ou autres attributions à titre gratuit.
Personne(s) inscrite(s):
Maitre-Schindelholz, Suzanne Isabelle Amélie, de Clos du Doubs, à Delémont, présidente du comité, avec signature collective à deux;
Segalla, Roberto Walter, de Langnau im Emmental, à Courroux, vice-président du comité, avec signature collective à deux;
Chappatte, Anne-Lise, de Beurnevésin, à Vicques (Val Terbi), membre du comité, avec signature collective à deux;
Hoxha, Besim, de Delémont, à Delémont, membre du comité, sans droit de signature;
Kamber, Estelle Jeanne, de Hägendorf, à Delémont, membre du comité, sans droit de signature;
Kupferschmid-Schenk, Elisabeth Margrit, de Wachseldorn, à Courgenay, membre du comité, sans droit de signature;
Mertenat, Pierre Alphonse René, de Soyhières, à Courroux, membre du comité, sans droit de signature;
Paratte, Samuel, de Muriaux, à Courtételle, membre du comité, sans droit de signature;
Schüll, Blaise Albert, de Courroux, à Bassecourt (Haute-Sorne), membre du comité, sans droit de signature;
Froidevaux, Gilles André Edmond, de Les Bois, à Delémont, secrétaire (hors-conseil), directeur adjoint, avec signature collective à deux;
Belometti, Dino, de Niederbipp, à La Chaux-de-Fonds, directeur, avec signature collective à deux;
FIDAG Jura SA (CHE-105.190.411), à Delémont, organe de révision.
Publication number: 3841539, Commercial Registry Office Jura, (670)
Institut Saint-Germain, à Delémont, CHE-107.187.331, fondation (No. FOSC 85 du 03.05.2011, Publ. 6146020).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Erard, Danielle, de Montfavergier, à Courtételle, membre, sans droit de signature;
Kottelat, Patricia, de Mervelier, à Courroux, membre, sans droit de signature;
Laville, François, de Courgenay, à Porrentruy, membre, sans droit de signature;
Portmann, Jean-Luc, de Le Noirmont, à Glovelier (Haute-Sorne), membre, sans droit de signature;
Schindelholz, Luc, de Delémont, à Delémont, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Galeuchet-Joliat, Sabine Madeleine Isabelle, de Basse-Allaine, à Courtételle, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Hänni, Pascal Bernard Emile, de Belp, à Develier, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Martinoli, Michel Arnold, de Basse-Allaine, à Pleigne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Scherrer, Jean-François Alain, de Courrendlin, à Fontenais, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Segalla, Roberto Walter, de Langnau im Emmental, à Courroux, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.