Reports for Hans Seelhofer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Hans Seelhofer
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans Seelhofer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2102383, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
FOSTAC Heilklänge GmbH, bisher in Weinfelden, CHE-113.683.383, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 11 vom 18.01.2010, S. 16, Publ. 5446244).
Statutenänderung:
31.03.2015.
Firma neu:
QuantiSana Produkts & Finanz GmbH.
Sitz neu:
Speicher.
Domizil neu:
Rickstrasse 50A, 9037 Speicherschwendi.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fostac AG, in Oberuzwil, Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Handermann, Alfons, von Winterthur, in Winterthur, Gesellschafter, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Keller-Siegrist, Annelies, von Oberembrach, Pfungen, Zürich und Küsnacht ZH, in Winterthur, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Seelhofer, Hans, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glogg, Alexander, von Meilen, in Weinfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer und mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Glogg-Hartmann, Gabriela, von Meilen und Zizers, in Weinfelden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publication number: 1784743, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FOSTAC Immobilien AG, in Jonschwil, CHE-108.752.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622995).
Statutenänderung:
15.10.2014.
Sitz neu:
Oberuzwil.
Domizil neu:
Dorfstrasse 28, 9248 Bichwil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Handermann, Alfons, von Winterthur und Untereggen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seelhofer, Hans, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albas Treuhand AG (CH-020.3.911.554-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer, Bernhard, von Kehrsatz, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Daniel, von Amriswil, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6340850, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FOSTAC AG, in Oberuzwil, CH-320.3.030.548-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 09.12.2008, S. 16, Publ. 4771244).
Statutenänderung:
06.05.2011.
Mitteilungen neu:
Einladungen und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seelhofer, Hans, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Glogg, Alexander, von Meilen, in Weinfelden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Seelhofer, Doris, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.