Reports for Daniel Messmer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Daniel Messmer
Newest SOGC notifications: Daniel Messmer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3637215, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AurumChi GmbH, in Uzwil, CHE-334.565.218, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2015, Publ. 2014071).
Statutenänderung:
04.07.2017.
Sitz neu:
Oberuzwil.
Domizil neu:
Dorfstrasse 38c, 9248 Bichwil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer-Maag, Doris, von Kehrsatz, in Bichwil (Oberuzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Henau (Uzwil)];
Messmer, Daniel, von Amriswil, in Bichwil (Oberuzwil), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Oberuzwil].
Publication number: 2014071, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
AurumChi GmbH, in Uzwil, CHE-334.565.218, Flurstrasse 1, 9247 Henau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.02.2015.
Zweck:
Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Erbringung von Produkten und Dienstleistungen aller Art in den Bereichen Gesundheitsförderung und Wohlbefinden;
die Gesellschaft übt weiterführend Management- und Beratungsmandate aus. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 18.02.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Seelhofer-Maag, Doris, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Messmer, Daniel, von Amriswil, in Oberuzwil, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 1784743, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
FOSTAC Immobilien AG, in Jonschwil, CHE-108.752.498, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2014, Publ. 1622995).
Statutenänderung:
15.10.2014.
Sitz neu:
Oberuzwil.
Domizil neu:
Dorfstrasse 28, 9248 Bichwil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.10.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Handermann, Alfons, von Winterthur und Untereggen, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Seelhofer, Hans, von Kehrsatz, in Henau (Uzwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Albas Treuhand AG (CH-020.3.911.554-3), in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seelhofer, Bernhard, von Kehrsatz, in Oberuzwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Messmer, Daniel, von Amriswil, in Oberuzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.