Reports for Anna-Maria Schweizer-Jegge
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Anna-Maria Schweizer-Jegge
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004620953, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SCHWEIZER EIKEN AG, in Eiken, CHE-109.535.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2014, S.0, Publ. 1616993).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer-Jegge, Anna-Maria, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Michael, von Wallbach, in Eiken, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schweizer, Hermann, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 1616993, Commercial Registry Office Aargau, (400)
SCHWEIZER EIKEN AG, in Eiken, CHE-109.535.609, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2002, S. 1, Publ. 445778).
Statutenänderung:
26.06.2014. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 26.06.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Reto Müller & Partner Treuhand AG (CHE-103.332.485), in Eiken, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer-Jegge, Anna-Maria, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schweizer, Michael, von Wallbach, in Eiken, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hochreuter, Daniel August, von Wittnau, in Wittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oggenfuss, Markus, von Rudolfstetten-Friedlisberg, in Sisseln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Aargau, (400)
SCHWEIZER EIKEN AG, in Eiken, Gehrenstrasse 1, 5074 Eiken, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
15.04.2002.
Zweck:
An- und Verkauf sowie Reparaturen von Fahrzeugen und Landmaschinen aller Art und Verlegen von Wasserleitungen;
kann national wie auch international Filialen gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.--.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage / Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung, gemäss Vertrag vom 15.04.2002, von der im Handelsregister erloschenen Einzelfirma 'Hermann Schweizer', in Eiken, Aktiven von CHF 1'781'724.05 und Passiven von CHF 1'078'980.--, zum Preis von CHF 702'744.05, wofür 200 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1000.-- ausgegeben und CHF 502'744.05 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Schweizer, Hermann, von Wallbach, in Eiken, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schweizer-Jegge, Anna-Maria, von Wallbach, in Eiken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Michael, von Wallbach, in Eiken, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Reto Müller & Partner Treuhand AG, in Eiken, Revisionsstelle.