Reports for Ernst Schweizer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Ernst Schweizer
Holdings
Newest SOGC notifications: Ernst Schweizer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 924547, Commercial Registry Office Aargau, (400)
maroplastic ag, in Reitnau, CHE-101.261.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7101478).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Behlau, Hartmut, deutscher Staatsangehöriger, in Flurlingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Ernst, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 7101478, Commercial Registry Office Aargau, (400)
maroplastic ag, in Reitnau, CHE-101.261.176, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2009, S. 2, Publ. 5235732).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Klaka, Angela, deutsche Staatsangehörige, in Habsburg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Ernst, von Oberentfelden, in Oberentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hoppe, Jasmine, von Rheinfelden, in Boppelsen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4443202, Commercial Registry Office Zug, (170)
Smith & Nephew Orthopaedics AG, in Risch, CH-170.3.016.843-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2008, S. 18, Publ. 4366340).
Statutenänderung:
21.02.2008.
Zweck neu:
Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Implantaten aller Art, insbesondere auf dem Gebiet der Orthopädie;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schug, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Luzern, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Erni, Roland, von Egolzwil, in Mühlau, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schneider, Beat R., von Zürich, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zängerle, Pius, von Rorschacherberg, in Adligenswil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Stansstad, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Riesen, Florian, von Oberbalm, in Dintikon, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schweizer, Ernst, von Oberentfelden, in Oberentfelden, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vollenweider, Stephan, von Zürich, in Ennetbürgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huntley, Peter, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Couldwell, Steve, britischer Staatsangehöriger, in York (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wilkinson, Daney, britischer Staatsangehöriger, in Lovere (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Orlandini, Luca, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Orlandini, Luca Claudio, Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Bivi, Luigi, von Basel, in Zürich, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Patricia, von Littau, in Luzern, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Wälchli, Astrid, von Ochlenberg, in Baden, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lang, Christoph, von Sursee, in Nottwil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zulian, Markus genannt Marc, von Luzern, in Hünenberg See, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Weymann, Andreas genannt Andi, von Schüpfheim, in Küssnacht am Rigi, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
McCarthy, Peter, britischer Staatsangehöriger, in Kriens, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
van Wier, Sjouke Gerrit, niederländischer Staatsangehöriger, in Walenstadtberg, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ernst & Young AG (CH-170.9.000.621-3), in Zug, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG].