Reports for Peter Lustenberger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Peter Lustenberger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4088783, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Stiftung Speranza, in Aarau, CHE-114.567.377, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 19.02.2016, Publ. 2678175).
Name neu:
Stiftung Speranza, in Liquidation.
Domizil neu:
Liquidationsdomizil:, c/o Otto's AG, Wassermatte 3, 6210 Sursee. Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Eidg. Departementes des Innern (EDI) vom 21.12.2017 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ineichen, Mark, von Sursee, in Küssnacht (SZ), Präsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Küssnacht SZ, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Caviezel, Tarzisius, von Vrin, in Davos, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Hans Rudolf, von Arisdorf, in Pratteln, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Stansstad, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 951933, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung Wirtschaft und Familie, in Sursee, CH-100.7.787.688-7, Stiftung (SHAB Nr. 40 vom 27.02.2012, Publ. 6569048).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ineichen, Otto, von Sursee, in Sursee, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickerhof, Urs, von Emmen und Zürich, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6699438, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Sherpa Outdoor AG, bisher in Basel, CH-280.3.007.370-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2011, S. 0, Publ. 6455766).
Gründungsstatuten:
19.02.2004.
Statutenänderung:
09.05.2012.
Sitz neu:
Sursee.
Domizil neu:
Wassermatte 3, 6210 Sursee.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Knuchel, Christian, von Basel und Tscheppach, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Avestum AG, in Basel, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Widmer, Hans Rudolf, von Emmen, in Eich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Widmer, Hansruedi, von Emmen und Sumiswald];
Ineichen, Mark, von Sursee, in Küssnacht SZ, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüdisüli, Bruno, von Amden, in Hausen am Albis, Delegierter und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lustenberger, Peter, von Luzern, in Stansstad, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ineichen, Rolf Melchior, von Sursee, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CH-100.9.010.551-8), in Sursee, Revisionsstelle.