Reports for Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Hans Rudolf Schwarzenbach
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6500478, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Guidis AG, bisher in Zollikofen, CH-036.3.041.712-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2008, S. 3, Publ. 4430100).
Statutenänderung:
15.12.2011.
Sitz neu:
Erlenbach ZH.
Domizil neu:
Schulhausstrasse 48, 8703 Erlenbach ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarzenbach, Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen].
Publication number: 5811070, Commercial Registry Office Zug, (170)
Linguistic Search Solutions AG, in Baar, CH-170.3.032.026-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2008, S. 17, Publ. 4656224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lisbach, Bertrand, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schwarzenbach, Dr. Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Zollikofen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Reigrotzki, Dr. Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frick, Dr. Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hasenclever, Caspar, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), stellvertretender Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4656224, Commercial Registry Office Zug, (170)
Linguistic Search Solutions AG, in Zug, CH-170.3.032.026-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 70 vom 11.04.2008, S. 17, Publ. 4425494).
Statutenänderung:
03.09.2008.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 8A, 6340 Baar.
Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 125'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].
Aktien neu:
125'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100'000 Inhaberaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheurer, Simon, von Ried bei Kerzers, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lisbach, Bertrand, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Mathys, Roland, von Linden, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwarzenbach, Dr. Hans Rudolf, von Erlenbach ZH, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.