Reports for Mark Schwarz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Mark Schwarz
Newest SOGC notifications: Mark Schwarz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005973943, Commercial Registry Office Appenzell A. Rh., (300)
mind-Solution Lago GmbH, bisher in Bottighofen, CHE-273.556.493, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2017, Publ. 3667243).
Statutenänderung:
16.02.2024 und 21.02.2024.
Firma neu:
Hartbau Group GmbH.
Sitz neu:
Herisau.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 4, 9100 Herisau.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Hoch- und Tiefbau, Neu- und Umbau, Renovationen, Facility, Handel mit Baumaterialien sowie Generalunternehmungen;
Im- und Export sowie Handel mit Waren aller Art;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen;
kann im In- und Ausland Grundeigentum, Immobilien, Beteiligungen, Wertschriften, Patente, Lizenzen, Markenrechte, Know-how erwerben, belasten, verwalten, vermieten und veräussern;
kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Pflichten neu:
Die Nachschusspflichten wurden aus den Statuten gestrichen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werkmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwarz, Mark, von Schaffhausen, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hadergjonaj, Rita, von Arbon, in Arbon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: HR02-1005320337, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SWT GmbH, in Tägerwilen, CHE-105.356.982, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 23.02.2017, Publ. 3366801).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Mark, von Schaffhausen, in Bottighofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leifer, Markus, von Vulliens, in Tägerwilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 3 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: deutscher Staatsangehöriger, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 und mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00].
Publication number: 3667243, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
mind-Solution Lago GmbH, in Bottighofen, CHE-273.556.493, Seestrasse 46, 8598 Bottighofen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
20.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Praxis für Neurowissenschaften, Gesundheitspsychologie, Gesundheitswesen, Verhaltens- und Psychotherapie für Erwachsene, Kinder, Jugendliche und Familien. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, insbesondere alle der Verwirklichung ihres Zweckes förderlichen kommerziellen und finanziellen Transaktionen durchführen. Sie kann sich insbesondere an anderen Unternehmen beteiligen, Liegenschaften erwerben, überbauen, vermitteln und veräussern sowie Kapitalanlagen aller Art halten und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nachschusspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 20.07.2017 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schwarz, Mark, von Schaffhausen, in Bottighofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Werkmann, Klaus, deutscher Staatsangehöriger, in Konstanz (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 180 Stammanteilen zu je CHF 100.00.